Informazioni su Magdalena Baggenstos-Muxel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Magdalena Baggenstos-Muxel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bochsler & Baggenstos AG, bisher in U z n a c h, Beratung in sowie Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.1996 , S. 7465).
Statutenänderung:
22.10.1999.
Firma neu:
Stäge Baggenstos AG.
Sitz neu:
S c h m e r i k o n.
Domizil neu:
Breitestrasse 18, 8716 Schmerikon.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 19.05.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 19. Mai 1989 und Uebernahmebilanz per 31. Dezember 1988 von der bisherigen Kollektivgesellschaft "Bochsler und Baggenstos", in Uznach, den Geschäftsbetrieb mit Aktiven CHF 130 511.15 und Passiven von CHF 16 461.50, zum Preise von CHF 114 049.65, wovon CHF 50 000.- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bochsler, Josef, von Uznach, in Uznach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Hermann, von Gersau, in Schmerikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Baggenstos-Muxel, Magdalena, von Gersau, in Schmerikon, mit Einzelprokura.