Informazioni su Fekrije Baftiri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Fekrije Baftiri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005138293, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immobilien Zentralschweiz GmbH, in Kriens, CHE-307.045.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594683).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baftiri, Fekrije, von Kriens, in Rain, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kriens].
Numero di pubblicazione: HR02-1005130674, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Landhotel Tellsplatte AG, bisher in Sisikon, CHE-107.725.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334791).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Firma neu:
Landhotel AG.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Schattenbergstrasse 107, 6010 Kriens.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baftiri, Fekrije, von Kriens, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens].
Numero di pubblicazione: HR02-1004594683, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Immobilien Zentralschweiz GmbH, in Kriens, CHE-307.045.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baftiri, Urim, mazedonischer Staatsangehöriger, in Gerlafingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baftiri, Fekrije, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.