Informazioni su Robert Bachofner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Bachofner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005659870, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moossee gmbh, in Moosseedorf, CHE-465.398.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofner, Haruethai, von Kloten, in Gross (Einsiedeln), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bachofner, Robert, von Fehraltorf, in Gross (Einsiedeln), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiftung Nutzung Moossee (CHE-376.821.120), in Moosseedorf, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Stephan, von Knutwil, in Moosseedorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glücki, Michael Christoph, von Schangnau, in Urtenen-Schönbühl, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Boronka, Jonas Nathanael Viktor, von Zürich, in Ittigen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005037986, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
moossee gmbh, in Moosseedorf, CHE-465.398.359, Seerosenstrasse 52, 3302 Moosseedorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung von Booten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 30.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bachofner, Haruethai, von Kloten, in Gross (Einsiedeln), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bachofner, Robert, von Fehraltorf, in Gross (Einsiedeln), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2231147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Robert Bachofner & Co., in Moosseedorf, CHE-106.170.894, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.1994, S. 3772).
Domizil neu:
Seerosenstrasse 52, 3302 Moosseedorf.
Zweck neu:
Führen einer Bootsvermietung und eines Campingplatzes.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofner, Robert (geb. 1929), von Fehraltorf, in Moosseedorf, Kommanditär, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00;
Bachofner-Janota, Verena, von Fehraltorf, in Moosseedorf, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Robert, von Fehraltorf, in Burgdorf, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Bachofner, Robert (geb. 1961), in Moosseedorf];
Bachofner, Haruethai, von Kloten, in Burgdorf, Kommanditärin, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00.