Informazioni su Eshref Azizi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Eshref Azizi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005794747, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
A & E Anlagenbau GmbH, bisher in Spreitenbach, CHE-352.504.953, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3331713).
Statutenänderung:
06.06.2023.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Karl Mathy-Strasse 14, 2540 Grenchen.
Vinkulierung neu:
[Die bisherigen Statuten enthalten keine vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azizi, Eshref, serbischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aleksiev, Danail Vladimirov, bulgarischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005707630, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
REA Gebäudetechnik GmbH (REA Gebäudetechnik Sàrl) (REA Gebäudetechnik Sagl) (REA Gebäudetechnik LLC), in Spreitenbach, CHE-231.231.039, Poststrasse 73, 8957 Spreitenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gebäudetechnik, insbesondere in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Sanitäranlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 07.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Azizi, Eshref, serbischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3331713, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
A & E Anlagenbau GmbH, in Spreitenbach, CHE-352.504.953, Poststrasse 73, 8957 Spreitenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2017.
Zweck:
Projektierung, Planung und Ausführung von Lüftungsanlagen aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 27.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Azizi, Eshref, serbischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.