Informazioni su Hüseyin Atici
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hüseyin Atici
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6037496, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Atici Trading AG, in Pratteln, CH-270.3.000.356-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 5, Publ. 5908874).
Statutenänderung:
08.02.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung: Aktiven von CHF 872'833.49 und Passiven von CHF 585'099.10 der erloschenen Einzelfirma 'Wohnboutique Atici', in Basel, gemäss Bilanz per 31.12.1994 zum Preis von CHF 287'734.39, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 137'734.39 als Forderung gutgeschrieben wurden.]. Gemäss Erklärung vom 08.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atici, Gülbahar, von Birsfelden, in Birsfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atici, Hüseyin, von Pratteln, in Pratteln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: türkischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Atici Trading AG, bisher in B a s e l , Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.1998, S. 8768).
Statutenänderung:
20.03.2001.
Sitz neu:
P r a t t e l n .
Domizil neu:
Güterstrasse 47, 4133 Pratteln.
Zweck neu:
Handel mit sowie Import und Export von Gütern aller Art, insbesondere Geschenk- und Haushaltsartikeln sowie Textilien. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.-.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1 000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung: Aktiven von CHF 872'833.49 und Passiven von CHF 585'099.10 der erloschenen Einzelfirma "Wohnboutique Atici", in Basel, gemäss Bilanz per 31.12.1994 zum Preis von CHF 287'734.39, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 137'734.39 als Forderung gutgeschrieben wurden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Flavio, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atici, Hatice, türkische Staatsangehörige, in Pratteln, mit Einzelprokura [wie bisher];
ZM FideConsult AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher];
Atici, Gülbahar, von Birsfelden, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Atici, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Atici, Hueseyin].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Space Line GmbH, in B a s e l, Betrieb von Restaurants usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.1998, S. 7383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atici, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Iscan, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirmizitas, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Uenlü, Adnan, türkischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.