Informazioni su Theres Aschwanden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Theres Aschwanden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005922645, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Aschwanden Schürer Architekten AG, in Zürich, CHE-109.358.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249541).
Statutenänderung:
08.12.2023. Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 27.09.2023 auf die Theres Aschwanden GmbH, in Zürich (CHE-336.689.386) über.
Firma neu:
Daniel Schürer Architekten AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Erstellung von Immobilien aller Art als Architekten, Generalplaner und Totalunternehmer. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Unterstützung, Begleitung und Beratung von öffentlichen und privaten Auftraggebern bei der strategischen Planung von Bauprojekten aller Art, insbesondere mit der Erstellung von Nutzungs-, Betriebs- und Sicherheitskonzepten, mit der Erarbeitung von Standortevaluationen und Machbarkeitsstudien sowie mit der Begleitung von Architektur-, Generalplaner- und Gesamtleistungswettbewerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 01.10.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Theres Aschwanden & Daniel Schürer, Dipl. Architekten ETH/SIA, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.2001 mit Aktiven von CHF 484'137.65 und Passiven von CHF 343'982.31, wofür 120 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 20'155.34 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Theres, von Isenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürer, Daniel Edgar, von Zürich und Grenchen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005767690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Theres Aschwanden GmbH, in Zürich, CHE-336.689.386, Fröbelstrasse 10, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Architektur-Dienstleistungen und die damit verbundenen Tätigkeiten. Zudem kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen bzw. solche übernehmen sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland gründen. Die Gesellschaft kann weiter alle kommerziellen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Geschäfts wahrnehmen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Unternehmung Zusammenhängen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, veräussern, vermitteln und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aschwanden, Theres, von Isenthal, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005433659, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Kunst(Zeug)Haus, in Rapperswil-Jona, CHE-113.398.669, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Martin, von Kloten, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Theres, von Isenthal, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Honold Treuhand AG].