Informazioni su Andreas Arntzen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Arntzen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3211831, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
architonic ag, in Zürich, CHE-109.883.186, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2312867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arntzen, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Anna, Monica, italienische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thali, Fabienne, von Hitzkirch, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2973297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFH Interforum Holding AG, in Zürich, CHE-479.422.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2796731). Gemäss Erklärung vom 20.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Peter, von Maschwanden, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dengler, Veit, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Arntzen, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Anna, Monica, italienische Staatsangehörige, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2767607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Neue Zürcher Zeitung AG, in Zürich, CHE-106.838.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch Zeller, Dr. Claudia, von Basel und Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter, Felix, von Hedingen, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Urs, von Solothurn, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arntzen, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feigl-Fässler, Petra, von Appenzell, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.