Informazioni su Marcel Arnet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Arnet
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Arnet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099702, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Inwil, in Inwil, CHE-102.327.599, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Anita, von Flühli, in Inwil, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Marcel, von Inwil, in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5531940, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Inwil, in Inwil, CH-100.5.013.294-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 20.08.1997, S. 6020).
Statutenänderung:
17.08.2009.
Domizil richtig:
c/o Alois Kreienbühl, Bachhalde, 6034 Inwil.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossen-schaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.-- zu übernehmen.]. Mitteilungen erfolgen mittels Zirkularschreiben. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 18.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Ernst, von Amden, in Inwil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Marcel, von Inwil, in Inwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.