Informazioni su Bruno Arn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Arn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1164642, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bernacolor malerei gmbh, in Bern, Betrieb und Führung einer Baumalerei. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2002, S. 2, Publ. 737868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Bruno, von Lyss, in Liebefeld (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 737868, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bruno Arn Malerei GmbH, in Bern, Betrieb und Führung einer Baumalerei. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2002, S. 2, Publ. 663516).
Statutenänderung:
13.11.2002.
Firma neu:
bernacolor malerei gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Bruno, von Lyss, in Köniz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frieden, Heinz, von Seedorf BE, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Numero di pubblicazione: 663516, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bruno Arn Malerei GmbH, in Bern, Bottigenstrasse 37, 3018 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.2002.
Zweck:
Betrieb und Führung einer Baumalerei;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Arn, Bruno, von Lyss, in Köniz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Noth, Daniel, von Zumholz, in Gasel (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.