Informazioni su Frank Arendt
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frank Arendt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6397154, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GFS Informatik GmbH, in Zürich, CH-020.4.002.418-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, S. 0, Publ. 6160332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arendt, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Bretten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Erich, von Uster, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3356062, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ECP Informatik Services GmbH & Co. KG, Bretten, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.405-5, Kronenstrasse 38, 8006 Zürich, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
ECP Informatik Services GmbH & Co. KG.
Rechtsform Hauptsitz:
Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht.
Hauptsitz:
Bretten (DE).
Beginn Hauptsitz:
01.03.2004.
Zweck Hauptsitz:
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Informatik Dienstleistungen sowie sonstige damit verbundenen Geschäftsfelder. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten.
Eingetragene Personen:
Arendt, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Bretten (DE), Kommanditär mit einer Kommanditsumme von EUR 10'000.--, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Höxter (DE), Kommanditär mit einer Kommanditsumme von EUR 10'000.--, ohne Zeichnungsberechtigung;
ECP Verwaltungs-GmbH, in Bretten (DE), unbeschränkt haftende Gesellschafterin;
Maass, Matthias, von Hasle bei Burgdorf, in Thalwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2477060, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GFS Informatik GmbH, in Zürich, CH-020.4.002.418-1, Beratung, Entwicklung und Verkauf von Software, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 08.07.2003, S. 19, Publ. 1071108).
Statutenänderung:
15.09.2004.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, André, von Däniken, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Schenker, Peter, von Däniken, in Langnau am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintsch, Erich, von Uster, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
ECP Informatik Services Verwaltungs-GmbH, in Bretten (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Arendt, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Bretten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.