Informazioni su René Anklin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Anklin
Ultimi comunicati FUSC: René Anklin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005036843, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beratungszentrum BEO GmbH, in Thun, CHE-101.503.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, S.0, Publ. 6535170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anklin-Hertle, Veronika, von Zwingen, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anklin, René, von Zwingen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Anklin, Thomas, von Zwingen, in Hilterfingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Oberhofen am Thunersee, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 6535170, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beratungszentrum BEO GmbH, in Thun, CH-092.4.014.573-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2010, S. 3, Publ. 5428456).
Statutenänderung:
31.01.2012.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die umfassende Beratung und das Erbringen von Dienstleistungen in Anlage-, Vermögens- und Versicherungsfragen, Führen eines Dienstleistungszentrums im Auftrag, die Erbringung sämtlicher Treuhanddienstleistungen, Beratungen in Betriebswirtschaft und Marketing sowie die Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften für Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anklin, René, von Zwingen, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Oberhofen am Thunersee und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Anklin-Hertle, Veronika, von Zwingen, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Oberhofen am Thunersee und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Anklin, Michael, von Zwingen, in Hilterfingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter mit Einzelprokura und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Anklin, Thomas, von Zwingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Hilterfingen, Gesellschafter mit Einzelprokura und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 5428456, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beratungszentrum BEO GmbH, in Thun, CH-092.4.014.573-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2007, S. 3, Publ. 4075640).
Statutenänderung:
23.03.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die umfassende Beratung in Anlage-, Vermögens- und Versicherungsfragen, die Übernahme von Treuhand- und Buchhaltungsmandaten, Steuerberatung, Beratung und Dienstleistungen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe sowie die Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Niederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Der Hinweis auf die Liberierung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anklin, René, von Zwingen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].