Informazioni su Michael Anderer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Anderer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006066262, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996950).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rohe, Philipp Josef Johann, von Ennetbaden, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2227153, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
retailsolutions AG, in Zug, CHE-112.592.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953937).
Statutenänderung:
11.06.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohe, Philipp Josef Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Anderer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 1182111, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
tradesolutions AG, in Regensdorf, CH-170.3.031.228-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 29, Publ. 6030718). Gemäss Erklärung vom 8.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohe, Philipp Josef Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Freienwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anderer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frisch, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
4S Treuhand AG (CH-170.3.023.275-9), in Cham, Revisionsstelle.