Informazioni su Giovanni Amato
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Giovanni Amato
Ultimi comunicati FUSC: Giovanni Amato
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5166176, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Betabohr GmbH, in Oberriet SG, CH-320.4.058.451-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2007, S. 12, Publ. 4091338).
Statutenänderung:
17.07.2009.
Zweck neu:
Ausführung von Bohr-, Spitz- und Fräsarbeiten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, oder errichten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quaresima, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amato, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Kriessern (Oberriet SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 31'000.00];
Kubus Revisions GmbH (CH-320.4.050.690-8), in Au SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4091338, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Betabohr GmbH, in Oberriet SG, CH-320.4.058.451-9, Ausführung von Spitz-, Bohr-, Trenn- und Fräsarbeiten in Beton usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2005, S. 12, Publ. 3154530).
Statutenänderung:
23.08.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlwend, Marco, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 22'000.--;
Bolt, Sascha, von Nesslau-Krummenau, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amato, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Kriessern (Oberriet SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 31'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--].
Numero di pubblicazione: 3154530, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Betabohr GmbH, in Oberriet SG, CH-320.4.058.451-9, Haselweg 5, 9451 Kriessern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.12.2005.
Zweck:
Ausführung von Spitz-, Bohr-, Trenn- und Fräsarbeiten in Beton, Fels und Marmor mit Diamantwerkzeugen;
Riss-Sanierungen in Beton;
Verlegen von Unterlagsböden, Innen- und Aussenisolationen;
Ausführung von Baggerarbeiten;
Vertrieb von und Handel mit Maschinen, Werkzeugen, Baumaterialien sowie kombinierten Herden und Öfen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Wohlwend, Marco, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 22'000.--;
Amato, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Kriessern (Oberriet SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Quaresima, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Bolt, Sascha, von Nesslau-Krummenau, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.