Informazioni su Martin Amacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Amacher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Amacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006007155, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Improvement Group AG, in Zollikon, CHE-109.544.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Brienz (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim];
von Rappard, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].
Numero di pubblicazione: 3053407, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siemens Schweiz AG, in Zürich, CHE-103.109.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Criscio, Antonio, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ferrari, Tiziano, von Bironico, in Bironico, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Michael, von Reute, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beck, Alexander Peter, von Planken, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2794239, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Improvement Group AG, in Winterthur, CHE-109.544.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147157).
Statutenänderung:
04.02.2016.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 72, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacchet, Jean Emilio, von Wettingen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Ruedi, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen];
Amacher, Martin, von Brienzwiler, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.