Informazioni su Sabine Almedia Silva Albaquerque Cavalcanti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sabine Almedia Silva Albaquerque Cavalcanti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2201479, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Kurmann Partners AG, in Basel, CHE-101.434.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1451323).
Statutenänderung:
04.06.2015. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle;
Almedia Silva Albaquerque Cavalcanti, Sabine, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Peter, von Staldenried, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Le Bars, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1451323, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Kurmann Partners AG, bisher in Zürich, CHE-101.434.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1248801).
Gründungsstatuten:
06.02.1995.
Statutenänderung:
21.03.2014.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Elisabethenanlage 25, 4051 Basel, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri Roth, Christoph, von Buttisholz, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bieri, Christoph];
Degen, Peter, von Staldenried, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle [bisher: Confianza GmbH (CH-020.4.000.298-6)];
Almedia Silva Albaquerque Cavalcanti, Sabine, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Cavalcanti, Sabine].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Basel (CH-270.9.001.499-7)].
Numero di pubblicazione: 1030623, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kurmann Partners AG, in Zürich, CH-020.3.005.836-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2012, Publ. 6839966).
Domizil neu:
Schützengasse 4, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellereau, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bieri, Christoph, von Buttisholz, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Degen, Peter, von Staldenried, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cavalcanti, Sabine, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].