Informazioni su Luan Alijaj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luan Alijaj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005915324, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Y-Mindset GmbH in Liquidation, in Wollerau, CHE-308.712.519, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394173).
Firma neu:
Y-Mindset GmbH. Mit Beschluss vom 12.12.2023 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 26.01.2022 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2022 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alijaj, Luan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005874999, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Seven Food GmbH, in Wollerau, CHE-481.200.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alijaj, Luan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pak, Chil Sung, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005524869, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
TOSAH Consulting GmbH, in Wollerau, CHE-306.788.492, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen vor allem in den Bereichen Marketing und Informatik sowie die Planung, Abwicklung und Realisation von Untemehmensberatungs-, Informatik-, Werbe-, Marketing- und Verkaufsförderungsprojekten aller Art. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erstellung und Produktion von grafischen Erzeugnissen und Implementierung von neuartigen Kommunikationsinstrumenten, den Handel mit Hardware, Software und Markenprodukten aller Art sowie die Förderung und Vermarktung von neuen Ideen. Im Weiteren kann die Gesellschaft Beratung im Bereich Hauswartung, Liegenschaftenbewirtschaftung durchfuhren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritte abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.07.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Alijaj, Luan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.