Informazioni su Markus Albert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Albert
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Albert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005508489, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Janus Asset Management GmbH, in Luzern, CHE-459.149.090, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331664).
Statutenänderung:
23.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 105'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 317'256.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 264'732.66 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 105 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Janus Asset Management AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00.
Aktien neu:
105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Mit Erklärung vom 23.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albers, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Albert, Markus, von Naters, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005438376, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DIAS Industrie Automatisierungs Service GmbH, in Wiesendangen, CHE-209.011.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, S.0, Publ. 3110197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albert, Markus, von Naters und Winterthur, in Elsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albert, Rosmarie, von Elsau, Naters und Winterthur, in Elsau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004886248, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NEL AG, in Wiesendangen, CHE-437.517.044, Sennhüttenstrasse 5, 8542 Wiesendangen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt nachhaltige Engineering Lösungen inkl. Training zur Steigerung des Gesellschaftsvermögens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Walprecht, Dirk Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schwindegg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albert, Markus, von Naters, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.