Informazioni su Jomana Al Kilani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jomana Al Kilani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6770224, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Discovery GmbH, in Worb, CH-035.4.036.297-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S. 6, Publ. 5336960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abufarajallah, Khaled Youssef Jebreal, palästinischer Staatsangehöriger, in Abu Dhabi (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Faragalla, Abdelrahman, palästinischer Staatsangehöriger, in Versoix, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Al Kilani, Jomana, palästinische Staatsangehörige, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alsaidi, Hanan, palästinische Staatsangehörige, in Nyon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6047798, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Discovery Al Kilani, in Worb, CH-036.1.050.006-2, Biberweg 19, 3075 Rüfenacht BE, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Taxi-Service und Touristen Transport.
Eingetragene Personen:
Al Kilani, Jomana, palästinische Staatsangehörige, in Rüfenacht BE (Worb), Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4832464, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Inter-Health System GmbH, in Worb, CH-035.4.033.644-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2004, S. 2, Publ. 2517090).
Statutenänderung:
17.12.2008, 06.01.2009. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert. Gemäss Erklärung der einzigen Gesellschafterin vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Peter, von Wyssachen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Faragalla, Mohammed, staatenlos, in Rüfenacht BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Al Kilani, Jomana, palästinische Staatsangehörige, in Rüfenacht BE (Worb), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.