Informazioni su Johann Agten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johann Agten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3739126, Ufficio del registro di commercio Vallese
Agten AG, Sägerei und Holzhandel, in Grengiols, CH-600.3.000.014-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S. 15).
Firma neu:
Agten AG, Sägerei und Holzhandel in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Klaus Agten, Säger, 3993 Grengiols. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agten, Johann, von Grengiols, in Grengiols, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agten, Klaus, von Grengiols, in Grengiols, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Agten & Schalbetter AG, Sägerei & Holzhandel, in Grengiols, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.1996, S. 2518).
Statutenänderung:
24.05.2002.
Firma neu:
Agten AG, Sägerei und Holzhandel.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die übrigen Aenderngen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schalbetter, Beat, von Grengiols, in Grengiols, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agten, Johann, von Grengiols, in Grengiols, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].