Informazioni su Margrit Aerne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Margrit Aerne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006029361, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Chiray Immobilien AG, in Felben-Wellhausen, CHE-109.463.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120467).
Statutenänderung:
29.04.2024.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
c/o Hertex AG, Maurerstrasse 2, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, das Planen, Erstellen und Umbauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern, sowie deren Vermietung, Verwaltung und Veräusserung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Arthur, von Pfyn, in Lanterswil (Bussnang), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aerne, Margrit, von Ebnat-Kappel, in Lanterswil (Bussnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pfranger, Bruno, von Luzein, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005364436, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 6646 vom 09.12.2021 Geflügeltrans AAA (Aktiengesellschaft), in Bussnang, CHE-101.216.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356821).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Margrit, von Ebnat-Kappel, in Lanterswil (Bussnang), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Aerne-Hämmerli, Margrit].
Numero di pubblicazione: HR02-1005120467, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Chiray Immobilien AG, in Felben-Wellhausen, CHE-109.463.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, S.0, Publ. 6907348).
Statutenänderung:
22.02.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Planen, Erstellen und Umbauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern, sowie deren Vermietung, Verwaltung und Veräusserung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 22.02.2021 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
steffen rausch kessler ag weinfelden (CH-440.3.014.219-5), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Arthur, von Pfyn, in Lanterswil (Bussnang), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Felben-Wellhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Aerne, Margrit, von Ebnat-Kappel, in Lanterswil (Bussnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.