Informazioni su Marianne Ackle-Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marianne Ackle-Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005402451, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fahrschule Martin Ackle GmbH, in Obermumpf, CHE-111.718.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S.2, Publ. 5352754). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Zurzach, in Obermumpf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von Ueken und Rümikon].
Numero di pubblicazione: 2321194, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fahrschule Martin Ackle GmbH, in Obermumpf, c/o Martin Ackle, Leueren 12, 4324 Obermumpf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.06.2004.
Zweck:
Betrieb einer Fahrschule;
kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Martin Ackle, Fahrschule', in Obermumpf, gemäss Bilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 50'288.35 und Passiven von CHF 14'420.15 zum Preise von CHF 35'868.20, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 15'868.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ackle, Martin, von Ueken, in Obermumpf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Rümikon, in Obermumpf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Raiffeisenbank Gipf-Oberfrick-Frick-Wittnau-Oeschgen, in Gipf-Oberfrick, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Bruno, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Rümikon, in Herznach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Oswald, von Lengnau AG, in Gipf-Oberfrick, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Christoph, von Obermumpf, in Frick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Pius, von Frick, in Gipf-Oberfrick, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Anton, von Schwaderloch, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wernli, Christian, von Thalheim AG, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien.