Informazioni su Muhamed Abdulahi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Muhamed Abdulahi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005824870, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Seeland Bauleistungen GmbH, in Grenchen, CHE-292.624.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abdulahi, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beciri, Elvis, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005240543, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Seeland Bauleistungen GmbH, in Grenchen, CHE-292.624.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abdulahi, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005225990, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Seeland Bauleistungen GmbH, bisher in Biel/Bienne, CHE-292.624.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614559).
Statutenänderung:
17.06.2021.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Bündengasse 10, 2540 Grenchen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beciri, Elvis, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Abdulahi, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].