Informazioni su Enza Abbate
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Enza Abbate
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006043324, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
genossenschaft waldner partner, in Zürich, CHE-224.020.520, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005998927).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapellos, Maria, von Brugg, in Zürich, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abbate, Enza, von Killwangen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Braun, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Lisa Maria, von Glattfelden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005603618, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
vivo estate ag, bisher in Zürich, CHE-114.721.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, Publ. 3186463).
Statutenänderung:
24.10.2022.
Sitz neu:
Ennetbaden.
Domizil neu:
Badstrasse 20, 5408 Ennetbaden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbate, Enza, von Killwangen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004945237, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dany Waldner AG, in Zürich, CHE-112.622.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldner, Daniel, von Zürich und Oberdorf BL, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidlitz, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abbate, Enza, von Killwangen, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jentsch, Denise, von Ernen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].