Patrik Zumsteg
residente a Obermumpf, da Mettauertal Mandati attuali: PADA Immobilien GmbH Persone correlate: Daniel Schneider Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrik Zumsteg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrik Zumsteg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrik Zumsteg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrik Zumsteg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrik Zumsteg
Persone con il nome Patrik Zumsteg lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Patrik Zumsteg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrik Zumsteg
Numero di pubblicazione: HR02-1005696829, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PADA Immobilien GmbH, in Obermumpf, CHE-173.614.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005659098).
Statutenänderung:
28.02.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Veräusserung und den Bau von Immobilien und Bauwerken sowie die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Patrik, von Mettauertal, in Obermumpf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schneider, Daniel, von Arni (BE), in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2373749, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EasyFit 24 GmbH, in Obermumpf, CHE-272.204.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.222 vom 14.11.2012, Publ. 6930542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiber, Ulrich, von Wegenstetten, in Wegenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Patrik, von Mettauertal, in Obermumpf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00] und Inderwildi-Burkart, Erika, von Reichenbach im Kandertal, in Obermumpf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6972766, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PADA Immobilien GmbH, in Obermumpf, CHE-173.614.724, Laibich 5, 4324 Obermumpf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2012.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung, Veräusserung und Bau von Immobilien und Bauwerken sowie Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Immobilienbereich;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführer sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.12.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schneider, Daniel, von Arni BE, in Newbury Park (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zumsteg, Patrik, von Mettauertal, in Obermumpf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.