Adrian Zippo
residente a Altendorf, da Appenzell Mandati attuali: Shell (Switzerland) AG Persone correlate: Günther Panzenböck, Patrick Schwabl, Céline Agnès Mahieux e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Zippo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Zippo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Zippo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Zippo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Zippo
Persone con il nome Adrian Zippo lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Adrian Zippo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Zippo
Numero di pubblicazione: 1295171, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Shell (Switzerland) AG, in Baar, CHE-105.833.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6995108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Birmensdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Doris, von Buchrain, Meggen, Kriens und Romoos, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Lorenz, von Dietwil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Cheybani, Ramin, von Unterlangenegg, in Schlatt TG, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Ruth, von Ruswil, in Emmen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mummert, Conrad, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zippo, Adrian, von Appenzell, in Altendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numero di pubblicazione: 7220814, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nynas AG, in Zug, CH-170.3.025.994-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 31, Publ. 4791510).
Domizil neu:
c/o RA Peter Hodel, Industriestrasse 13C, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zippo, Adrian, von Appenzell, in Horgen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1198866, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vitoran GmbH, bisher in Oberrieden, Entwicklung, Herstellung, Handel, Import und Export von Maschinen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.1999, S. 4344).
Statutenänderung:
17.09.2003.
Sitz neu:
Rüschlikon.
Domizil neu:
Seestrasse 42, 8803 Rüschlikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn-Bruhin, Margrit, von Hottwil, in Feusisberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michelberger, Bruno J., von Thalwil, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Oberrieden];
Zippo, Adrian, von Appenzell, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.