Nicole Zeller
residente a Luzern, da Gossau (SG) Mandati attuali: Spitex Stadt Luzern, Zahnarztpraxis Kappel GmbH Persone correlate: Dominic Illi, Tânia Rosa Teixeira, Christoph Bürkli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Zeller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Zeller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Zeller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Zeller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicole Zeller
Persone con il nome Nicole Zeller lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Nicole Zeller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Zeller
Numero di pubblicazione: HR02-1004788283, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweizerische Diabetes-Gesellschaft (SDG), in Baden, CHE-107.344.932, Verein (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586813).
Statutenänderung:
07.09.2019.
Name neu:
diabetesschweiz.
Uebersetzungen des Namens neu:
(diabètesuisse) (diabetesvizzera).
Zweck neu:
Verbesserung der Lage der Diabetes-Betroffenen in der Schweiz, insbesondere die geeignete Instruktion, die Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe und psychosoziale Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen, die Aufklärung der Öffentlichkeit, wie auch die Früherfassung der Diabetes mellitus und die Unterstützung der Erforschung wissenschaftlicher und sozialer Probleme der Krankheit, der Verein vertritt als Patientenorganisation die Anliegen der Diabetikerinnen und Diabetiker aus einer interdisziplinären Optik gegenüber den Anspruchsgruppen, insbesondere aus Politik, Industrie und Wissenschaft.
Mittel neu:
[Berichtigung zum im SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009 publizierten TR-Eintrag Nr. 5932 vom 04.06.2009 ] [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden, Subventionen und übrige Einnahmen.]. Mitgliederbeiträge, Dienstleistungserträge, Spenden und Legate, Leistungsvereinbarungen mit Privaten oder der öffentlichen Hand, Sponsoring-Beiträge sowie übrige Einnahmen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Sponsorenbeiträge, Spenden und Legate, Leistungsvereinbarungen mit Privaten oder mit der öffentlichen Hand sowie übrige Einnahmen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ow, Swen, von Flurlingen, in Schaffhausen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brugger Schmidt, Caroline, von Wallbach, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Margrit, von Seeberg, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeller, Nicole, von Zürich, in Brugg AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagon, Isabelle, von Rorschach, in Hérémence, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arzier-Le Muids, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Dominik, von Diepoldsau, in Horw, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Christian, von Muhen, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maissen, Eva, von Sumvitg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Fortunat, von Churwalden, in Chur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3762041, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NImmoBer GmbH, in Kappelen, CHE-359.864.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253089).
Firma neu:
NImmoBer GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Nicole, von St. Antoni, in Kappelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2253089, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NImmoBer GmbH, in Kappelen, CHE-359.864.424, Aarmatt 17, 3273 Kappelen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.06.2015.
Zweck:
Vermietung, Verwaltung, Schätzung, Kauf, Verkauf von Liegenschaften, Neu- und Umbauten, Renovationen, Projektierung als Generalunternehmung, Dienstleistungen aller Art im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, solche Unternehmen erwerben, alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich, E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zeller, Nicole, von St. Antoni, in Kappelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.