Jakob Zeller
residente a Grund b. Gstaad, da Zweisimmen Mandati attuali: KOBI EI Gstaad GmbH Persone correlate: Lydia Annagret Zeller-Gwerder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Zeller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Zeller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Zeller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Zeller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jakob Zeller
Persone con il nome Jakob Zeller lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Allevamento di animali e zootecnia
Privato con il nome Jakob Zeller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Zeller
Numero di pubblicazione: HR01-1005506038, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KOBI EI Gstaad GmbH, in Saanen, CHE-369.835.192, Moosfanggässli 6b, 3783 Grund b. Gstaad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, die Verarbeitung und den Handel von Eiern und Eierprodukten sowie die Führung von Nutztierbetrieben, insbesondere von Hühnerfarmen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und belasten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.06.2022 und Inventar per 31.12.2021, Aktiven von CHF 165'089.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 128'839.47 des Einzelunternehmens Zeller-Factory, Lydia Zeller, in Saanen (CHE-113.248.159), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 16'250.26 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, per Brief, Fax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zeller, Lydia Annagret, von Schwyz, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zeller, Jakob, von Zweisimmen, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005041727, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Zeller-Factory, Lydia Zeller, in Saanen, CHE-113.248.159, Moosfanggässli 6b, 3783 Grund b. Gstaad, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Die Vermarktung, Verarbeitung und der Handel von Eier und Eierprodukten. Die Führung von Nutztierbetrieben, insbesondere von Hühnerfarmen. Den Erwerb von Liegenschaften die geeignet sind, den Zweck der Firma zu fördern.
Eingetragene Personen:
Zeller, Lydia, von Schwyz, in Grund b. Gstaad (Saanen), Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Zeller, Jakob, von Zweisimmen, in Grund b. Gstaad (Saanen), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2464764, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Golden Ei GmbH, in Saanen, CH-092.4.014.508-3, Nutztierbetriebe, insbesondere Hühnerfarmen etc. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2000, S. 7559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Jakob, von Zweisimmen, in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Gottfried, von Lenk und St. Stephan, in Lenk, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bieri, Karl, von Schangnau, in St. Stephan, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zeller-Gwerder, Lydia, von Zweisimmen und Schwyz, in Grund bei Gstaad (Saanen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.