Manuela Zehnder-Bürki
residente a Grosshöchstetten, da Köniz e Konolfingen Mandati attuali: Carrosserie-Autospritzwerk Zehnder GmbH, Auto Bürki AG Persone correlate: Marco Zehnder, Cornelia von Känel, Marco Zehnder Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Zehnder-Bürki", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Zehnder-Bürki"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Manuela Zehnder-Bürki", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Manuela Zehnder-Bürki"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Manuela Zehnder-Bürki
Persone con il nome Manuela Zehnder-Bürki lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Manuela Zehnder-Bürki
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Zehnder-Bürki
Numero di pubblicazione: HR02-1006048113, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carrosserie-Autospritzwerk Zehnder GmbH, in Grosshöchstetten, CHE-115.794.993, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3613621).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder-Bürki, Manuela, von Köniz, in Grosshöchstetten, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3808237, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Auto Bürki AG, in Zäziwil, CHE-477.240.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248427). Gemäss Erklärung vom 19.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder Treuhand AG, in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder-Bürki, Manuela, von Köniz und Konolfingen, in Grosshöchstetten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zehnder, Marco, von Köniz, in Grosshöchstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Licata, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Gerlafingen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 2248427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Auto Bürki AG, in Zäziwil, CHE-477.240.179, Gewerbestrasse 2, 3532 Zäziwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2015.
Zweck:
Handel mit Autos und Fahrzeugen aller Art, Ersatzteilen und Zubehör sowie Betrieb einer Service- und Reparaturwerkstätte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum, Wertschriften und Irnmaterialgüter aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 24.06.2015 und Inventar per 31.12.2014 Aktiven von CHF 1'089'976.45 und Fremdkapital von CHF 810'108.40 des Einzelunternehmens Auto Bürki, in Zäziwil (CHE-112.768.321), wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, Fax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zehnder-Bürki, Manuela, von Köniz und Konolfingen, in Grosshöchstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.