Bettina Zahnd
residente a Winterthur, da Thurnen Mandati attuali: smartridr ag in Liquidation Persone correlate: Severin Baer, Daniel-Serge Schläpfer, Andreas Peter Macaluso Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bettina Zahnd", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bettina Zahnd"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bettina Zahnd", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bettina Zahnd"
|
|
Bettina Zahnd
residente a Steckborn, da Rüschegg e Steckborn Mandati attuali: bexund GmbH Persone correlate: Daniel Erwin Zahnd Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bettina Zahnd", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bettina Zahnd"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bettina Zahnd", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bettina Zahnd"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bettina Zahnd
Persone con il nome Bettina Zahnd lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altri prodotti
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Fabbricazione di altri prodotti
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Bettina Zahnd
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bettina Zahnd
Numero di pubblicazione: HR02-1004567276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für Prävention der AXA, in Winterthur, CHE-110.392.104, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gujan, Mélanie, von Savigny, in Rüti ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Bettina, von Lohnstorf, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004474297, Ufficio del registro di commercio Zurigo
smartridr ag, in Boppelsen, CHE-246.688.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3644051).
Statutenänderung:
05.10.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 198'333.00 [bisher: CHF 133'333.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 198'333.00 [bisher: CHF 133'333.00].
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 4'916'650 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 1'666'650 Namenaktien zu CHF 0.02]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Marc, von Küsnacht ZH, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Daniel-Serge, von Herisau, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Baer, Severin, von Hausen am Albis, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Bettina, von Lohnstorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
de Geus, Alex Lodewijk, niederländischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macaluso, Andreas Peter, von Horgen, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1152801, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für Prävention der AXA, in Winterthur, CH-020.7.903.562-9, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6822824).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Bettina, von Lohnstorf, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft (CH-020.3.927.157-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Turicum Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft].