Gerhart Zäuner
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: eliion ag Persone correlate: Kurt Holenweger, Markus Disteli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhart Zäuner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhart Zäuner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhart Zäuner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhart Zäuner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerhart Zäuner
Persone con il nome Gerhart Zäuner lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Gerhart Zäuner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerhart Zäuner
Numero di pubblicazione: HR02-1005072095, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
adet GmbH, in Zürich, CHE-105.212.277, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4397923).
Firma neu:
adet GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004671988, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4037373, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
eliion ag, in Zürich, CHE-116.004.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2275267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäuner, Gerhart, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenweger, Kurt, von Oberrohrdorf, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vorlicky, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaser, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].