Riste Yovev
residente a Burgdorf, da Bulgaria Mandati attuali: farbenberg AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Riste Yovev", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Riste Yovev"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Riste Yovev", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Riste Yovev"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Riste Yovev
Persone con il nome Riste Yovev lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Riste Yovev
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Riste Yovev
Numero di pubblicazione: HR02-1005078253, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
farbenberg AG, in Muri bei Bern, CHE-193.054.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638548).
Statutenänderung:
12.01.2021.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
c/o Riste Yovev, Oberburgstrasse 110, 3400 Burgdorf.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach, 3074 Muri b. Bern].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baiksté, Jelena, litauische Staatsangehörige, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yovev, Riste, bulgarischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004585338, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MiRi Transport GmbH, in Thun, CHE-209.578.329, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yovev, Riste, bulgarischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasic, Mihailo, österreichischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4052209, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
M-TRANS GmbH(M-TRANS S.à.r.l.) (M-TRANS S.a.g.l.) (M-TRANS Ltd liab. co), in Thun, CHE-209.578.329, Langestrasse 3, 3603 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den gewerbsmässigen Abschluss und die Durchführung von Speditions-, Fracht- und Kommissionsgeschäften, Paketzustellung, Kurierdiensten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 05.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vasic, Mihailo, österreichischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Yovev, Riste, bulgarischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.