Tolga Yavuz
residente a Wallisellen, da Opfikon Mandati attuali: ALTO Communication GmbH, Pasa Coiffeur, Inhaber Yavuz Persone correlate: Alexis Lianakis Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tolga Yavuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tolga Yavuz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tolga Yavuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tolga Yavuz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tolga Yavuz
Persone con il nome Tolga Yavuz lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Altra attività edilizia
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Tolga Yavuz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tolga Yavuz
Numero di pubblicazione: HR02-1006079500, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Windomo AG, in Zug, CHE-275.135.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395261).
Statutenänderung:
26.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Coiffeur-Geschäften sowie den Handel mit entsprechenden Pflegeprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld- oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yavuz, Tolga, von Opfikon, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Zakir, türkischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005603091, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Classic Cut GmbH, in Opfikon, CHE-464.926.557, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yavuz, Tolga, von Opfikon, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Zakir, türkischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005550962, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ALTO Communication GmbH, in Oberengstringen, CHE-408.227.561, c/o Alexis Lianakis, Sonnenbergstrasse 10, 8102 Oberengstringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.08.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Ausbau von Telekommunikations-, Multimediabereich insbesondere von Dienstleistungen im Glasfaser- und Kupfer-Telekommunikationsnetzbau: Planung und Projektleitung, Reparaturen, Service, Wartung und Support von TV, Sat, Netzwerken und elektrischen Installationen bei juristischen und natürlichen Personen. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lianakis, Alexis, von Zürich, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yavuz, Tolga, von Opfikon, in Wallisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.