Selver Yavuz
residente a Zürich, da Windisch Mandati attuali: NATURATECH GmbH Persone correlate: Michael Trösch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Selver Yavuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Selver Yavuz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Selver Yavuz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Selver Yavuz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Selver Yavuz
Persone con il nome Selver Yavuz lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di altri prodotti
Fabbricazione di altri prodotti
Privato con il nome Selver Yavuz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Selver Yavuz
Numero di pubblicazione: HR02-1005976493, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Subvent Consult GmbH, bisher in Basel, CHE-115.583.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179270).
Statutenänderung:
16.02.2024.
Firma neu:
NATURATECH GmbH.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Hintermättlistrasse 1, 5506 Mägenwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Naturstoffgemischgranulaten, biologisch abbaubaren Werkstoffen, Bio-Polymere und biologisch abbaubaren Verpackungen sowie Behältern aller Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft Forschung und Entwicklung von natürlichen Füllstoffen, insbesondere für Nahrungs- und Verpackungsindustrien. Die Gesellschaft kann Erfindungen, Fabrikationsverfahren und Handelsmarken, Muster und Modelle oder andere gewerbliche Schutzrechte erwerben verwalten, halten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Grundstücke, Immobilien, Patente und Lizenzen errichten, erwerben, verwalten, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Selver, von Windisch, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Windisch];
Trösch, Michael, von Thunstetten, in Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005179270, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Subvent Consult GmbH, in Basel, CHE-115.583.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019254).
Domizil neu:
c/o Arena Shop Yavuz, Klybeckstrasse 62, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jäger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Selver, von Windisch, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2357197, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Co Print Schweiz AG, in Basel, CHE-354.538.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709793).
Domizil neu:
Schönaustr. 84, 4058 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yavuz, Selver, von Windisch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Karl, von Zürich, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.