Markus Wyttenbach
residente a Thun, da Thun Mandati attuali: Wyttenbach Innendekorationen Persone correlate: Micha Emanuel Wyttenbach, Dorothea Wyttenbach Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyttenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyttenbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyttenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyttenbach"
|
|
Markus Wyttenbach
residente a Zollikofen, da Thun Mandati attuali: Net Jump GmbH Persone correlate: Katharina Wyttenbach-Huber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyttenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyttenbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyttenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyttenbach"
|
|
Markus Wyttenbach
residente a Zürich, da Thun Mandati attuali: AML Revisions AG Persone correlate: Ralf Heiner Graf, Rolf Duss, Marco Derungs e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyttenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyttenbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Wyttenbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Wyttenbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Wyttenbach
Persone con il nome Markus Wyttenbach lavorano in questi rami economici
Architettura d'interni e arredamento
Fornitura di servizi informatici
Servizi fiduciari
Architettura d'interni e arredamento
Fornitura di servizi informatici
Servizi fiduciari
Privato con il nome Markus Wyttenbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Wyttenbach
Numero di pubblicazione: HR02-1004486331, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AML Revisions AG, in Zürich, CHE-393.273.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4250983).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Cornel, von Basel, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyttenbach, Markus, von Thun, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3478579, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bofag Fastener AG, in Zürich, CHE-103.614.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1711545).
Firma neu:
Bofag Fastener AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.04.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyttenbach, Markus, von Thun, in Dägerlen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7201112, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Wirnsperger Generalunternehmung AG, in Freienbach, CH-130.3.012.852-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 18, Publ. 4884540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Hans-Jürg R., von Küsnacht ZH, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyttenbach, Markus, von Thun, in Dägerlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirnsperger, Peter, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].