Roger Wyler
residente a Frauenkappelen, da Linden Mandati attuali: Investas Beratungs AG, Investas AG Persone correlate: Marc Zimmermann, Peter Boss, Christoph Hans Ulrich Oeri e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Wyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Wyler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Wyler
Persone con il nome Roger Wyler lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Gestione fondi
Servizi per banche e istituti di credito
Gestione fondi
Privato con il nome Roger Wyler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Wyler
Numero di pubblicazione: HR02-1005186756, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Handyman GmbH, in Bubikon, CHE-426.067.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, S.0, Publ. 6820362).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Sitz neu:
Rüti (ZH).
Domizil neu:
Spitalstrasse 80, 8630 Rüti ZH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Roger, von Münsingen, in Schänis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bubikon].
Numero di pubblicazione: 1230085, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Investas Beratungs AG, in Bern, CHE-112.960.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6997332).
Domizil neu:
Schützengässchen 5, 3011 Bern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG, in Köniz, Revisionsstelle;
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafranchi, Patrick, von Maggia, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Michel, Werner, von Unterseen, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Matthias, von Andermatt, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Roger, von Linden, in Frauenkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 972227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Premiersolutions GmbH, in Bubikon, CH-020.4.039.633-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 28, Publ. 4914940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kartal, Betul, von Münsterlingen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grottke, Peter Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Laupen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Wyler, Roger Marco, von Münsingen, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].