Daniel Paul Anton Wyler
residente a Engelberg, da Wollerau Mandati attuali: zb Zentralbahn AG, ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz e di più Persone correlate: Michèle Viviane Blöchliger-Meyer, Nicolas Ludin, Patrick Schaller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Paul Anton Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Paul Anton Wyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Paul Anton Wyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Paul Anton Wyler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Paul Anton Wyler
Persone con il nome Daniel Paul Anton Wyler lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su rotaia
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per banche e istituti di credito
Trasporto di persone e merci su rotaia
Servizi per consulenza manageriale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Daniel Paul Anton Wyler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Paul Anton Wyler
Numero di pubblicazione: HR02-1005906147, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Standort Promotion in Obwalden, in Sarnen, CHE-113.058.765, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004964163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Daniel, von Wollerau, in Engelberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Hans Rudolf, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Alain, von Affoltern im Emmental, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005708399, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Obwalden Tourismus OT AG, in Sarnen, CHE-352.343.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Daniel, von Wollerau, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Thorsten, von Leuggern, in Kerns, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005631695, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Kraftwerk Sarneraa AG, in Alpnach, CHE-101.404.375, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360062).
Statutenänderung:
16.11.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausnutzung der Wasserkraft der Sarneraa zwischen Sarnen und Alpnach und der Betrieb eines Kraftwerks in Alpnach. Die Gesellschaft kann auch andere Kraftwerke sowie Kraftübertragungs- und Verteilungsanlagen errichten, betreiben, erwerben und pachten. Sie ist befugt, sich an Unternehmungen mit ähnlichem Zweck zu beteiligen und alle Geschäfte zu tätigen, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks dienen können. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi-Kaiser, Maya, von Ennetmoos und Turbenthal, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyler, Daniel, von Wollerau, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann-Hurschler, Cornelia, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Seline, von Sirnach, in Neuenkirch, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gründler, Seline];
Eiholzer, Christian, von Menznau, in Menznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.