Stefan Wurm
residente a Opfikon, da Germania Mandati attuali: Kameha Grand Glattpark Betriebsgesellschaft mbH Persone correlate: Peter Mettler, Benedikt Theisen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Wurm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Wurm"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Wurm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Wurm"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Wurm
Persone con il nome Stefan Wurm lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Stefan Wurm
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Wurm
Numero di pubblicazione: 3842637, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kameha Grand Glattpark Betriebsgesellschaft mbH, in Opfikon, CHE-443.856.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rath, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theisen, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurm, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Peter, von Urnäsch, in Teufen (AR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1438321, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
K-STAR Holding AG, in Ermatingen, CHE-115.789.058, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2012, Publ. 6919168).
Statutenänderung:
17.03.2014.
Firma neu:
Wide Walls AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Onlineplattform sowie Handel mit Waren jeder Art. Weiter kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wurm, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1438315, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GreenGreenHotels AG, bisher in Zürich, CHE-115.945.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6329932).
Gründungsstatuten:
08.02.2011.
Statutenänderung:
17.03.2014.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 20b, 8272 Ermatingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wurm, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kögel, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer-Schlichtegroll, Christopher Franz-Gustaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].