Albert Christian Wuhrmann
residente a Rheinfelden, da Rheinfelden e Meilen Mandati attuali: Wuhrmann Immobilien AG, Verein Innovationsfonds e di più Persone correlate: Isabel Marion Wuhrmann, Jan Thomas Wuhrmann, Silvan Schöni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Christian Wuhrmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Christian Wuhrmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Christian Wuhrmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Christian Wuhrmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Albert Christian Wuhrmann
Persone con il nome Albert Christian Wuhrmann lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altri servizi sociali
Servizi sport
Altri servizi connessi al trasporto
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio di ospedali
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altri servizi sociali
Servizi sport
Altri servizi connessi al trasporto
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio di ospedali
Privato con il nome Albert Christian Wuhrmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Albert Christian Wuhrmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006134436, Ufficio del registro di commercio Basilea Città
Zentrum für Sozialpädagogik und Psychotherapie Basel, in Basel, CHE-329.228.672, Verein (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704241).
Statutenänderung:
10.04.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostermaier, Peter Franz Michael, von Zug, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wuhrmann, Albert Christian, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Renato, von Bretzwil, in Frenkendorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bauer Richter, Evelyne, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Markus, von Frenkendorf, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwob, Markus, von Pratteln, in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005984468, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alternative Bank Schweiz AG, in Olten, CHE-106.062.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930439).
Domizil neu:
Amthausquai 21, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Christian, von Olten, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clapasson Fahrni, Valérie, von Sion, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wuhrmann, Albert, genannt Albi, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Christine Rachel, von Strengelbach, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005844765, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Verein Innovationsfonds, in Langenbruck, CHE-100.243.750, Verein (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gigon, Véronique, von Le Noirmont, in Evilard, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Roland Viktor, von Rüderswil, in Kappel (SO), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuhrmann, Albert Christian, von Rheinfelden und Meilen, in Rheinfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rheinfelden und Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Anna Magdalena, von Matzendorf, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Favre-Felix, Lydie Louisa, französische Staatsangehörige, in Annemasse (FR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.