Klaus Wüthrich
residente a Marthalen, da Eggiwil Mandati attuali: Emil Keller AG, KWS Reinigungsmaschinen AG e di più Persone correlate: Albert Viktor Herzog, Thomas Werner Suter, Michael M. Hartung e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Klaus Wüthrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Klaus Wüthrich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Klaus Wüthrich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Klaus Wüthrich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Klaus Wüthrich
Persone con il nome Klaus Wüthrich lavorano in questi rami economici
Realizzazione di installazioni edilizie
Commercio con macchine
Realizzazione di installazioni edilizie
Commercio con macchine
Privato con il nome Klaus Wüthrich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Klaus Wüthrich
Numero di pubblicazione: HR02-1005995376, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Emil Keller AG, in Winterthur, CHE-106.947.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, S.0, Publ. 1697453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberhänsli, André, von Wäldi, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Klaus, von Eggiwil, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herzog, Albert, von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3254979, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
CERIN CARRELLI SA, in Giubiasco, CHE-108.160.033, società anonima (FUSC no. 51 del 16.03.2015, Pubbl. 2044747).
Nuova ragione sociale:
CERIN CARRELLI SA in liquidazione.
Nuovo recapito:
Indirizzo della società in liquidazione: c/o REBEFID Sagl, succursale di Paradiso, Riva Paradiso 2a, 6902 Paradiso. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 16.12.2016.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Wüthrich, Klaus, da Eggiwil, in Marthalen, presidente e liquidatore, con firma individuale [finora: presidente con firma individuale];
Herzog, Albert Viktor, da Homburg, in Frauenfeld, membro, senza diritto di firma [finora: membro con firma collettiva a due];
Ugolini, Aldo, da Winterthur, in Marthalen, senza diritto di firma [finora: senza funzione registrata con procura collettiva a due];
Suter, Thomas Werner, da Winterthur, in Winterthur, membro, senza diritto di firma [finora: membro con firma collettiva a due];
Kuhn, Roger, da Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, gerente sostituto, senza diritto di firma [finora: da Illnau-Effretikon, gerente sostituto con procura collettiva a due].
Numero di pubblicazione: 3083451, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KWS Stapler AG, in Marthalen, CHE-341.099.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556339).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Klaus, von Eggiwil, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Herzog, Albert, von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Thomas Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.