Robert Wood
residente a Bellshill, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: Norske Skog (Schweiz) AG in Liquidation Persone correlate: Michael Renggli, Christian Hohle Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Wood", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Wood"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Wood", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Wood"
|
|
Robert Wood
residente a Richmond, da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: PeakData AG Persone correlate: Christoph Rüdig, Patrick Miguel de Boer, Christopher Brinsmead Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Wood", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Wood"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Wood", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Wood"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Wood
Persone con il nome Robert Wood lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Robert Wood
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Wood
Numero di pubblicazione: HR02-1005027896, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PeakData AG, in Baar, CHE-384.994.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866483).
Statutenänderung:
03.11.2020.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 43, 6300 Zug.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wood, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Richmond (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brinsmead, Christopher, genannt Chris, britischer Staatsangehöriger, in Nether Alderley (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1129791, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Norske Skog (Schweiz) AG, in Zollikon, CH-020.3.918.837-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2012, Publ. 6953284).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Dr. Georg R., von Zürich, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wood, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Stirling (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 991067, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Petro Novus AG, in Zürich, CH-020.3.032.753-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7032036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wood-Roberts, David, britischer Staatsangehöriger, in Gletterens, Direktor, mit Einzelunterschrift.