Adrian Woerz
residente a Hausen am Albis, da Escholzmatt-Marbach Mandati attuali: aventinus AG, netz3 AG e di più Persone correlate: Roman Zwicky, Stefan Naumann, Tobias Naumann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Woerz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Woerz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Woerz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Woerz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Woerz
Persone con il nome Adrian Woerz lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Fornitura di servizi informatici
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Adrian Woerz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Woerz
Numero di pubblicazione: HR02-1004604166, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Eisbock GmbH, in Zug, CHE-371.144.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Tobias, von Rietheim, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Suter, Lukas, von Aesch (ZH), in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
aventinus AG (CHE-486.881.503), in Oberägeri, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Woerz, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Hausen am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004521102, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
aventinus AG, in Oberägeri, CHE-486.881.503, Im Böschi 19, 6315 Oberägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2018.
Zweck:
Herstellung, Vertrieb und Handel mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken jeglicher Art, insbesondere Biere und/oder bierähnlichen Getränken sowie Erfrischungsgetränke aller Art, Führung von Gastwirtschaftsbetrieben, Förderung von kulturellen Veranstaltungen aller Art;
ferner Erbringung von Beratungsdienstleistungen und Schulungen betreffend Herstellung von Bieren oder bierähnlichen Getränken;
Vermietung von Geräten für die Herstellung von Bieren und/oder bierähnlichen Getränken sowie Erfrischungsgetränken aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Einschreibebrief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 30.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Woerz, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004515097, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Eisbock GmbH, in Zug, CHE-371.144.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446783).
Statutenänderung:
19.11.2018.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 24'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woerz, Adrian, von Escholzmatt-Marbach, in Hausen am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frei, Tobias, von Rietheim, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Suter, Lukas, von Aesch (ZH), in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zwicky, Roman, von Glarus Nord, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.