Lukas Winkler
residente a Maienfeld, da Blumenstein Mandati attuali: Xovis Invest AG, INFICON HOLDING AG e di più Persone correlate: Boris René Zoller, Andreas Hugener, Christian Studer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Winkler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Winkler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Winkler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Winkler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Winkler
Persone con il nome Lukas Winkler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Direzione aziendale e amministrazione
Ricerca e sviluppo
Fabbricazione di macchine utensili
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Direzione aziendale e amministrazione
Ricerca e sviluppo
Fabbricazione di macchine utensili
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Privato con il nome Lukas Winkler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Winkler
Numero di pubblicazione: HR02-1006124745, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006036656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005784712, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665960).
Statutenänderung:
30.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im In- und Ausland sowie das Halten, den Erwerb und Verkauf derartiger Beteiligungen auf dem Gebiet Instrumenten- und Systemtechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge teilweiser Ausübung bzw. Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2012 die mit Beschluss vom 19.10.2000 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Bedingte Kapitalerhöhung basierend auf den Generalversammlungsbeschlüssen vom 19.10.2000 und 04.05.2006 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Richard, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005665960, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
INFICON HOLDING AG, in Bad Ragaz, CHE-101.283.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2022, Publ. 1005439821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Lukas, von Blumenstein, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyrsch, Oliver, von Buochs, in Bad Ragaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.