Christoph Winkelmann
residente a Aarberg, da Siselen Mandati attuali: Franz Winkelmann GmbH, Christoph Winkelmann GmbH Persone correlate: Katharina Simmler, Franz Winkelmann, Katharina Simmler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Winkelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Winkelmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Winkelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Winkelmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Winkelmann
Persone con il nome Christoph Winkelmann lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Christoph Winkelmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Winkelmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005339964, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KREANDO AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-114.922.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkelmann, Christoph, von Siselen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Mathias, von Vechigen, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004907979, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KREANDO AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-114.922.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805067). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Stefan, von Oberwil bei Büren, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Roniger, Thomas, von Magden, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwab-Ginseumer, Judith, von Oberwil bei Büren und niederländische Staatsangehörige, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winkelmann, Christoph, von Siselen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ATIBA Revision GmbH (CHE-113.717.846), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004748921, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Franz Winkelmann GmbH, in Aarberg, CHE-109.063.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christoph Winkelmann GmbH (CHE-146.825.135), in Aarberg, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 75'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00;
Winkelmann, Christoph, von Siselen, in Aarberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Winkelmann, Franz, von Siselen, in Aarberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 75'000.00];
Simmler, Katharina, von Beringen, in Aarberg, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].