Ronald Willemse
residente a Stabio, da Stabio Mandati attuali: Metra AG, SEL Import Export SA e di più Persone correlate: Robert Bos Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronald Willemse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronald Willemse"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ronald Willemse", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ronald Willemse"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ronald Willemse
Persone con il nome Ronald Willemse lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Ricerca e sviluppo
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Ronald Willemse
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ronald Willemse
Numero di pubblicazione: HR02-1005623766, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SEL Import Export SA, in Chiasso, CHE-101.822.494, società anonima (Nr. FUSC 122 del 28.06.2021, Pubbl. 1005230897).
Statuti modificati:
02.12.2022.
Nuova sede:
Balerna.
Nuovo recapito:
c/o Ronald Willemse, Via Giuseppe Motta 8, 6828 Balerna.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto o email.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 02.12.2022, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.]. [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.]. [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.].
Nuove persone iscritte o modifiche:
Willemse, Ronald, da Stabio, in Stabio, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro del consiglio, con firma individuale];
Bos, Robert, cittadino olandese, in Barga (IT), con procura individuale [finora: in Corrido (I) (IT)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004875393, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fortress ICT (Switzerland) SA, in Stabio, CHE-113.025.932, società anonima (Nr. FUSC 105 del 01.06.2012, p.0, Pubbl. 6700894).
Nuova ditta:
Fortress ICT (Switzerland) SA in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 16.04.2020.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Willemse, Ronald, da Stabio, in S. Pietro (Stabio), liquidatore, con firma individuale [finora: amministratore unico, con firma individuale].
Numero di pubblicazione: HR02-1004617612, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kroll Ontrack (Switzerland) GmbH, in Wallisellen, CHE-109.545.973, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, S.0, Publ. 3287001).
Statutenänderung:
12.03.2019.
Firma neu:
KLDiscovery Ontrack (Switzerland) GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willemse, Ronald, von Stabio, in Stabio, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhret, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim unter Teck (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Egli, Marcel Beat, von Zürich, in Alpnach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Weiler, Christopher John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairfax Sta VA / (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wilson, Dawn Michelle, amerikanische Staatsangehörige, in Washington DC (US), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.