Christian Wiedmer
residente a Zwischenflüh, da Diemtigen Mandati attuali: Wiedmer Landmaschinen GmbH in Liquidation Persone correlate: Franziska Wiedmer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Wiedmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Wiedmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Wiedmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Wiedmer"
|
|
Christian Wiedmer
residente a Thun, da Diemtigen Mandati attuali: SGA Schweizerische Grosshandelsagentur GmbH Persone correlate: Martin Blum, Peter Blum Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Wiedmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Wiedmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Wiedmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Wiedmer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Wiedmer
Persone con il nome Christian Wiedmer lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio di prodotti alimentari
Commercio con macchine
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Christian Wiedmer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Wiedmer
Numero di pubblicazione: HR02-1005765980, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wiedmer Landmaschinen GmbH, in Diemtigen, CHE-106.189.008, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S.5, Publ. 5201378).
Firma neu:
Wiedmer Landmaschinen GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Tschuepis 12, 3756 Zwischenflüh. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Christian, von Diemtigen, in Zwischenflüh (Diemtigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005531419, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
GESTIFIT Sàrl, à Martigny, CHE-113.503.699, société à responsabilité limitée (No. FOSC 144 du 29.07.2019, Publ. 1004686495).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Champagne, Judith, de Langnau im Emmental, à Cortiçadas de Lavre (PT), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Champagne, Christian, de Langnau im Emmental, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Wiedmer, Christian, associé, directeur, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004686495, Ufficio del registro di commercio Vallese
GESTIFIT Sàrl, à Martigny, CHE-113.503.699, société à responsabilité limitée (No. FOSC 141 du 24.07.2019, Publ. 1004683419).
Inscription ou modification de personne(s):
Champagne, Judith, de Langnau im Emmental, à Cortiçadas de Lavre (PT), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Martigny, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
Wiedmer, Christian, de Langnau im Emmental, à Martigny, associé, directeur, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: directeur].