Christoph Samuel Wiederkehr
residente a Genève, da Zürich e Spreitenbach Mandati attuali: Animaux Heimtierbedarf GmbH Persone correlate: Corinne Wiederkehr Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Samuel Wiederkehr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Samuel Wiederkehr"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Samuel Wiederkehr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Samuel Wiederkehr"
|
|
Christoph Samuel Wiederkehr
residente a Luzern, da Spreitenbach Mandati attuali: Tellco Freizügigkeitsstiftung, Tellco Bank AG e di più Persone correlate: Christopher Kile, Christa Bernadette Janjic-Marti, Heinrich Bruhin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Samuel Wiederkehr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Samuel Wiederkehr"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Samuel Wiederkehr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Samuel Wiederkehr"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Samuel Wiederkehr
Persone con il nome Christoph Samuel Wiederkehr lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Gestione fondi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio di una società di assicurazioni
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Esercizio di una società partecipate
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Altro commercio con prodotti diversi
Gestione fondi
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio di una società di assicurazioni
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Esercizio di una società partecipate
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Privato con il nome Christoph Samuel Wiederkehr
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Samuel Wiederkehr
Numero di pubblicazione: 4360091, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Swisscovery GmbH, in Luzern, CHE-102.297.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893257).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Alfred O., von Spreitenbach, in Oberkirch, Gesellschafter, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wiederkehr, Christoph Samuel, von Spreitenbach, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Central Outdoor Holding AG (CHE-251.591.334), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pichler, Nikolaus, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2254315, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Swisscovery GmbH, in Luzern, CHE-102.297.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6877070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Stephanie Madeleine, von Spreitenbach, in Thun, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Christoph Samuel, von Spreitenbach, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Vernier und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6877070, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Swisscovery GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.003.276-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S. 18, Publ. 5871060).
Gründungsstatuten:
09.03.2001.
Statutenänderung:
24.08.2012.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Bergstrasse 1, 6004 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Alfred O., von Spreitenbach, in Oberkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wiederkehr, Stephanie Madeleine, von Spreitenbach, in Thun, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Wiederkehr, Christoph Samuel, von Spreitenbach, in Vernier, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.