Dr. Annina Widmer
residente a St. Moritz, da Hasle bei Burgdorf Mandati attuali: Ventira Sports & Media AG, Saysim Immobilien AG Persone correlate: Daniel Leuenberger, Urs Wyss, Bernhard Widmer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Annina Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Annina Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Annina Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Annina Widmer"
|
|
Annina Widmer
residente a Schleinikon, da Wängi Mandati attuali: Aeberli Treuhand AG, GBS Widmer GmbH Persone correlate: Marco Meier, Adrian Cilurzo, Rémy Sommerhalder e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Annina Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Annina Widmer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Annina Widmer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Annina Widmer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Annina Widmer
Persone con il nome Annina Widmer lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Produzione di vetro e ceramica
Servizi sport
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Produzione di vetro e ceramica
Privato con il nome Annina Widmer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Annina Widmer
Numero di pubblicazione: HR02-1005823030, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Rennverein St. Moritz, in St. Moritz, CHE-104.202.655, Verein (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger, René, von Sattel, in Berikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Annina, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiergen, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005783234, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Saysim Immobilien AG, bisher in Oberwil-Lieli, CHE-379.781.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1699921).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
Via Dimlej 38, 7500 St. Moritz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Kauf, Verkauf, Handel, Vermittlung, Vermietung, Bewirtschaftung, Verwaltung, Schatzung, Neubau, Renovierung und Umbau von Immobilien sowie Entwicklung von Immobilienprojekten jeglicher Art im In- und Ausland. Sie kann Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Dr. Annina, von Hasle bei Burgdorf, in St. Moritz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil-Lieli, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Widmer, Bernhard, von Hasle bei Burgdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005636150, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Rennverein St. Moritz, in St. Moritz, CHE-104.202.655, Verein (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2022, Publ. 1005610113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Annina, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwil-Lieli, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.