Fabian Loris Weber
residente a Ursenbach, da Ersigen Mandati attuali: Weber Haustechnik GmbH Persone correlate: Franziska Weber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Loris Weber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Loris Weber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Loris Weber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Loris Weber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Loris Weber
Persone con il nome Fabian Loris Weber lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Fabian Loris Weber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Loris Weber
Numero di pubblicazione: HR02-1005848486, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weber Ursenbach GmbH, in Ursenbach, CHE-114.650.050, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807502).
Statutenänderung:
15.09.2023.
Firma neu:
Weber Haustechnik GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Planung, Berechnung, Ausführung und Unterhalt von sanitären Installationen, haustechnischen Anlagen, Heizungsanlagen und erneuerbaren Energien jeglicher Art sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gebäude-Energieberatung. Die Gesellschaft bezweckt weiter Dienstleistungen im Bereich Berechnung, Ausführung und Unterhalt von Bauten und Anlagen aller Art mit Abrechnungen und Kontrollen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber-Christen, Annelis, von Ersigen und Wynigen, in Ursenbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Fabian Loris, von Ersigen, in Ursenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weber, Franziska, von Willisau, in Ursenbach, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004807502, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Metallbau Roger Weber GmbH, in Ursenbach, CHE-114.650.050, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S.3, Publ. 4808600).
Statutenänderung:
10.01.2020.
Firma neu:
Weber Ursenbach GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Berechnung, Ausführung und Unterhalt von Bauten und Anlagen aller Art mit Abrechnungen und Kontrollen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Treuhanddienstleistungen wie insb. Steuer- und Abschlussberatungen, Buchführungen, Revisionen und Verwaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Roger, von Niederösch, in Ursenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber-Christen, Annelis, von Ersigen und Wynigen, in Ursenbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Niederösch und Wynigen, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Weber, Fabian Loris, von Ersigen, in Ursenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.