Paul Walter
residente a Trimmis, da Arosa Mandati attuali: Walter & Partner AG Persone correlate: Cindy Walter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Walter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Walter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Walter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Walter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul Walter
Persone con il nome Paul Walter lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Paul Walter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul Walter
Numero di pubblicazione: HR02-1005851130, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Walter & Partner AG, in Chur, CHE-104.888.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Arosa, in Trimmis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Walter, Cindy, von Arosa, in Churwalden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005716868, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Walter & Partner AG, in Chur, CHE-104.888.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, S.0, Publ. 1076147).
Statutenänderung:
10.03.2023.
Domizil neu:
Hartbertstrasse 10, 7000 Chur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss FINIG/FIDLEG. Zudem erbringt die Gesellschaft Steuerberatung und Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich und vermittelt Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Arosa, in Trimmis, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Pagig];
TNT Treuhand & Revisionen AG (CHE-221.180.334), in Chur, Revisionsstelle [bisher: TNT Treuhand & Revisionen AG ].
Numero di pubblicazione: HR02-1004688884, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen, in Sulgen, CHE-107.083.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, S.0, Publ. 7089742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Paul, von Löhningen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Walter, Verena, von Löhningen, in Sulgen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Daniel, von Löhningen, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Michael, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Felix, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura].