Goran Vujicic
residente a Wetzikon, da Croazia Mandati attuali: MIVANI GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Goran Vujicic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Goran Vujicic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Goran Vujicic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Goran Vujicic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Goran Vujicic
Persone con il nome Goran Vujicic lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Fabbricazione di prodotti metallo
Privato con il nome Goran Vujicic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Goran Vujicic
Numero di pubblicazione: 1644401, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MIVANI GmbH, in Wetzikon ZH, CHE-340.560.548, Usterstrasse 106c, 8620 Wetzikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2014.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von Gravuren, Präge- und Verformungswerkzeugen, Prägeaufnahmen und -vorrichtungen und weiterer Gravierprodukte sowie der Handel mit solchen Erzeugnissen. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Liegenschaftenunterhalt, Hauswartarbeiten, Facility Services, Import und Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vujicic, Goran, kroatischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5409786, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IWM Institut für Werkstoff-Fragen und Materialprüfungen AG, in Rümlang, CH-020.3.914.109-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2006, S. 19, Publ. 3481936).
Statutenänderung:
07.12.2009.
Firma neu:
IWM AG.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. René, von Menziken, in Müllheim, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vujicic, Dr. Goran, kroatischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. René Weber.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egolf, Dr. Herbert, von Zürich und Hombrechtikon, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. René Weber];
Straub, Daniel, von Egnach, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Christian, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. René Weber];
Quadri, Pasquale Antonio, von Balerna, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3481936, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IWM Institut für Werkstoff-Fragen und Materialprüfungen AG, in Rümlang, CH-020.3.914.109-4, Lösung von Werkstoff-Problemen und Durchführung von Materialprüfungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2005, S. 18, Publ. 3081766).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egolf, Dr. Herbert, von Zürich und Hombrechtikon, in Bassersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. René Weber [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Dr. René, von Menziken, in Müllheim, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Wyler, Christian, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. René Weber [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vujicic, Dr. Goran, kroatischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dr. René Weber .